Секретарі ЦК
ПІБ | початок | Кінець |
---|---|---|
Фурцева Катерина Олексіївна | 27 лютого 1956 | 4 травня 1960 |
Хрущов Микита Сергійович | 16 грудня 1949 | 14 жовтня 1964 |
Чебриков Віктор Михайлович | 30 вересня 1988 | 20 вересня 1989 |
Черненко Костянтин Устинович | 5 березня 1976 | 10 березня 1985 † |
Список керівників
№ | Ім'я по батькові прізвище | Період |
---|---|---|
6 | Юрій Володимирович Андропов (1914-1984) | 12 листопада 1982 – 9 лютого 1984 |
7 | Костянтин Устинович Черненко (1911-1985) | 13 лютого 1984 – 10 березня 1985 |
8 | Михайло Сергійович Горбачов (1931-2022) | 11 березня 1985 – 24 серпня 1991 |
15 березня 1990 – 25 грудня 1991 |
Хрущов, Микита Сергійович
Микита Сергійович Хрущов | |
---|---|
1963 рік | |
Перший секретар ЦК КПРС | |
7 вересня 1953 – 14 жовтня 1964 | |
Попередник | посада заснована, Йосип Сталін як Генеральний секретар ЦК ВКП(б) |