Список керівників
№ | Ім'я по батькові прізвище | Період |
---|---|---|
6 | Юрій Володимирович Андропов (1914-1984) | 12 листопада 1982 – 9 лютого 1984 |
7 | Костянтин Устинович Черненко (1911-1985) | 13 лютого 1984 – 10 березня 1985 |
8 | Михайло Сергійович Горбачов (1931-2022) | 11 березня 1985 – 24 серпня 1991 |
15 березня 1990 – 25 грудня 1991 |
Генеральний секретар ЦК КПРС з 1982 по 1984 роки, голова президії Верховної ради СРСР з 1983 року. Період його правління пізніше називали "п'ятнадцятьма місяцями надії".
Леонід Ілліч Брежнєв (1964-1982) На XXIII з'їзді КПРС, що відбувся в 1966 році, були прийняті зміни до Статуту КПРС. Посаду «генерального секретаря» вписали до Статуту, цю посаду зайняв Л. І. Брежнєв. Одночасно назва «Політбюро ЦК КПРС» змінила «Президія ЦК КПРС», що існувала з 1952 року.