Список керівників
№ | Ім'я по батькові прізвище | Період |
---|---|---|
6 | Юрій Володимирович Андропов (1914-1984) | 12 листопада 1982 – 9 лютого 1984 |
7 | Костянтин Устинович Черненко (1911-1985) | 13 лютого 1984 – 10 березня 1985 |
8 | Михайло Сергійович Горбачов (1931-2022) | 11 березня 1985 – 24 серпня 1991 |
15 березня 1990 – 25 грудня 1991 |
Валентин Борисович Юмашов (нар. 15 грудня 1957, Перм, РРФСР, СРСР) – російський журналіст, політичний діяч і девелопер. Керівник Адміністрації Президента Російської Федерації Керівник Адміністрації Президента Російської Федерації Антон Едуардович Війно (ест. Anton Vaino; нар. 17 лютого 1972, Таллінн, Естонська РСР, СРСР) – російський державний діяч. Керівник Адміністрації президента Російської Федерації з 12 серпня 2016 року. Радник Президента Російської Федерації з 23 грудня 1998 року до квітня 2022 року.
Президентські вибори у Росії (1996)
Вибори президента Російської Федерації | ||
---|---|---|
16 червня та 3 липня 1996 року | ||
Явка | 69,8% (1-й тур) 69,4% (2-й тур) | |
Кандидат | Борис Єльцин | Геннадій Зюганов |
Партія | самовисування | КПРФ |