Коли Ахмат Кадиров став президентом Чечні (2000—2004), Рамзан обійняв посаду керівника служби безпеки. У 2005-2007 роках Рамзан Кадиров був головою уряду Чечні, з 2007 року – глава республіки. Член Вищої ради партії "Єдина Росія".
Глави парламенту
Початок повноважень | Кінець повноважень | Ім'я |
---|---|---|
2 листопада 1991 | 17 квітня 1993 | Хусейн Ахмадов |
2 травня 1993 | 4 червня 1993 | Юсуп Сосламбеков |
22 червня 1993 | 17 березня 1997 | Ах'яд Ідігов |
17 березня 1997 | Літо 2000 | Руслан Аліхаджієв |
5 жовтня 2003 року на всенародному голосуванні обрано Президентом Чеченської Республіки. За А. А. Кадирова проголосувало 403 490 виборців, що становить 80,84% від загальної кількості виборців.
Dudin Musa-khant Dƶoxar, Дудін Муса-кӀант Джохар; 15 лютого 1944, Ялхорой, Чечено-Інгушська АРСР – 21 квітня 1996, Гехі-чу, Чеченська Республіка) – чеченський державний і політичний діяч, лідер руху 1990-х років за незалежність Чечні від Росії, перший президент самопроголошеної Чеченської …