Колбін, Геннадій Васильович
Геннадій Васильович Колбін | |
---|---|
15 грудня 1983 року – 12 січня 1987 року | |
Попередник | Іван Максимович Кузнєцов |
Наступник | Юрій Григорович Самсонов |
Співголова Державної комісії СРСР із приймання продукції та контролю якості підприємства |
Перші секретарі ЦК Компартії Казахстану
№ | Перший секретар | Термін |
---|---|---|
9 | Кунаєв, Дінмухамед Ахмедович | 26 грудня 1962 |
10 | Юсупов, Ісмаїл Абдурасулович | 7 грудня 1964 |
11 | Кунаєв, Дінмухамед Ахмедович | 16 грудня 1986 |
12 | Колбін, Геннадій Васильович | 22 червня 1989 |
Шаяхметов, Жумабай Шаяхметович
Жумабай Шаяхметович Шаяхметов | |
---|---|
22 червня 1946 року – 6 лютого 1954 року | |
Попередник | Геннадій Борков |
Наступник | Пантелеймон Пономаренко |
Народження | 30 серпня 1902 р. аул № 2, Борисівська волость, Омський повіт, Акмолінська область, Степове генерал-губернаторство, Російська імперія |