8 серпня 1941 р. Сталін був призначений Верховним Головнокомандувачем. З цього часу Ставка почала називатися Ставкою Верховного Головнокомандування (СВГК).
Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройними силами. Президент вирішує питання громадянства Російської Федерації, нагороджує державними нагородами, здійснює помилування.
склад
23 червня – 10 липня 1941 | 10 липня 1941 – 17 лютого 1945 |
---|---|
Ворошилов, Климент Єфремович | Ворошилов, Климент Єфремович |
Кузнєцов, Микола Герасимович | Шапошников, Борис Михайлович |
Молотов, В'ячеслав Михайлович | Молотов, В'ячеслав Михайлович |
Кузнєцов, Микола Герасимович |
Великий князь Микола Миколайович Під час Першої світової війни цю посаду обіймали: Генерал-ад'ютант, генерал від кавалерії Великий князь Микола Миколайович (20 липня 1914 – 23 серпня 1915). Імператор, полковник гвардії Микола II (23 серпня 1915 – 2 березня 1917).