Правителі Османської держави
Султан | Початок правління | Кінець правління |
---|---|---|
Осман II شهيد | 26 лютого 1618 | 19 травня 1622 |
Мустафа I | 20 травня 1622 | 10 вересня 1623 |
Мурад IV غازى | 10 вересня 1623 | 8 чи 9 лютого 1640 |
Ібрагім I | 9 лютого 1640 | 8 серпня 1648 |
Селім II | |
---|---|
5/6 вересня 1566-13 грудня 1574 | |
Попередник | Сулейман I |
Наступник | Мурад III |
Народження | 28 травня 1524 Стамбул, Османська імперія |
Після смерті Сулеймана I під час походу поблизу угорського Сігетвару в 1566 році, на османський престол зійшов його син Селім II, єдиний живий.